12ª LEGISLATURA (01/01/1997 - 31/12/2000)
- Detalhes
- Acessos: 1931
TITULARES |
Antonio Mendes Leal |
Aroldo Rosa da Silva |
Camilo de Lélis Perez |
Carlos Alberto de Campos |
Darci Corrêa Antunes |
Darcy Ferreira de Camargo |
Henrique Rafael de Miranda |
João Cassandre Neto |
Jorge Roberto Rizek |
Jorge Sidnei Rodrigues da Costa |
José Roberto Xavier da Silva |
Lúcia Maciel Aguiar Paes |
Marcos Donizeti de Campos |
Maria Eli da Silva Camargo |
Oswaldo Laranjeira Filho |
Vicente Aparecido Menezes |
Vicente Diniz da Silva |
SUPLENTES |
Flávio Luiz Nunes |
José Carlos de Almeida |
11ª LEGISLATURA (01/01/1993 - 31/12/1996)
- Detalhes
- Acessos: 1680
TITULARES |
Ademir Signori Borssato |
Antonio Carlos Neves Campos |
Antonio Mendes Leal |
Aroldo Rosa da Silva |
Camilo de Lélis de Perez |
Darci Corrêa Antunes |
Darci Donizetti Rodrigues de Souza |
Dirceu Pires de Camargo |
Eugênio dos Santos Neto |
Geraldo Antunes Quevedo |
Jorge Roberto Rizek |
José Valdir Lopes |
Júlio Inácio Vila Nova |
Lourenço Cristobal Blanco |
Paulo Sérgio Medeiros Borges |
Rolando Grandino |
Vicente Aparecido Menezes |
SUPLENTES |
10ª LEGISLATURA (01/01/1989 - 31/12/1992)
- Detalhes
- Acessos: 2771
TITULARES |
Alcindo Simões |
Antonio Mendes Leal |
Aroldo Rosa da Silva |
Cláudio Fragoso Camargo |
Darci Ferreira de Camargo |
Eugênio dos Santos Neto |
João Manoel Lopes |
José de Oliveira Campos |
José Norbal de Moraes Marques |
José Rubens Carneiro |
Júlio Inácio Vila Nova |
Lourenço Cristobal Blanco |
Luiz Antonio Voss Campos |
Manuel Antonio Fernandes Rei |
Manuel Teles |
Tarcisio Marques |
Vera Lúcia de Sá |
SUPLENTES |
Darci Donizetti Rodrigues de Souza |
Odailson Toth |
Vera Lúcia Martins |
9ª LEGISLATURA (01/02/1983 - 31/12/1988)
- Detalhes
- Acessos: 1671
TITULARES |
Alcindo Simões |
Amado de Jesus Miranda |
Antonio Carlos Prestes |
Darci Corrêa Antunes |
Dirceu Pires de Camargo |
Eugênio dos Santos Neto |
Guido Rubens Orsi |
Hélio de Barros |
Jordão Olivieri |
Jorge de Almeida |
José Domingos Fogaça |
José Francisco Delarolli Mendes |
Paulo Ribeiro |
Vera Lúcia de Sá |
Wilson Machado |
SUPLENTES |
8ª LEGISLATURA (01/02/1977 - 31/01/1983)
- Detalhes
- Acessos: 1272
TITULARES |
Acassil José de Oliveira Camargo |
Alceu Poles |
Darci Corrêa Antunes |
Dirceu Pires de Camargo |
Dirley do Amaral |
Euclides Ferreira Junior |
Eudes Machado |
Joaquim Amado Quevedo |
José Assunção |
José César |
José Moreno |
Juraci Oscar |
Vera Lúcia de Sá |
SUPLENTES |
Odair Leite de Almeida |
Romão Garcia |
Página 2 de 4