2ª LEGISLATURA (01/01/1952 - 31/12/1955)
- Detalhes
- Acessos: 1286
TITULARES |
Alberto Stape |
Aniz Boneder |
Antonio Ferreira de Albuquerque |
Cesário Franco |
Ivo Zani |
Jairo de Lima |
José Afonso Camargo |
José Avallone |
José Lopes |
José Piechi |
Manoel Cardoso |
Mário Longhi |
Medardo da Costa Neves |
Rafael de Camargo Barros |
Saladino Simões de Almeida |
SUPLENTES |
Antonio José da Costa Junior |
Eduardo Bergami |
João Jacob Hessel |
Paulo Ribeiro |
Pedro Holtz Júnior |
Simeão José Sobral |
1ª LEGISLATURA (01/01/1948 - 31/12/1951)
- Detalhes
- Acessos: 1496
TITULARES |
Alberto dos Santos |
Amilcar Loretti |
Aniz Boneder |
Antonio José da Costa Junior |
Antonio Lessa Araújo Filho |
Antonio Vessa Araújo Filho |
Dinarte Vieira de Camargo |
Eudóxio Xavier da Silva |
Eugênio Frederico Santos Filho |
Fernando Guedes de Morais |
Ivo Zani |
João Lourenço Rudi |
José Lopes |
Mário Longhi |
Saladino Simões de Almeida |
Vicente Cardoso |
SUPLENTES |
Amaro Padilha |
Francisco Hoffmann |
João Antonio Avalone |
José Afonso Camargo |
José Celso de Mello |
Octaviano de Oliveira |
Pompeo Reali |
Simeão José Sobral |
Página 4 de 4