7ª LEGISLATURA (01/02/1973 - 31/01/1977)
- Detalhes
- Acessos: 1357
TITULARES |
Acácio Pinto da Silveira |
Antonio Cândido Souza Filho |
Ernani Cavalcanti e Silva |
Eudes Machado |
Geraldo Ribeiro de Souza Lima |
Guido Rubens Orsi |
João Cassemiro |
José Marques Neto |
Lázaro César de Campos |
Martinho Ribeiro |
Milton Stape |
Roque Corrêa Ribeiro |
Roque Mota |
SUPLENTES |
José Moreno |
Manoel Cardoso |
6ª LEGISLATURA (01/02/1969 - 31/01/1973)
- Detalhes
- Acessos: 1313
TITULARES |
Acácio Pinto da Silveira |
Acassil José Oliveira Camargo |
Altair Passerani |
Elias Sallum |
Fulgêncio Lisboa de Almeida |
João Carlos Ribeiro |
Joaquim Antunes Quevedo |
José Machado |
Júlio Inácio Vila Nova |
Martinho Machado |
Pedro Casemiro |
Roque Mota |
Waldomiro Bosso |
SUPLENTES |
Décio Jacob Hessel |
Josué Fernandes Pires |
Manoel Cardoso |
Milton Stape |
Rafael Orsi Filho |
5ª LEGISLATURA (01/01/1964 - 31/01/1969)
- Detalhes
- Acessos: 1411
TITULARES |
Acácio Pinto da Silveira |
Aido Luiz Lourenço |
Aniz Boneder |
Cícero Machado |
Cícero Serrão |
Claro Bueno de Camargo |
Elias Salum |
Frank Marques |
Fulgêncio Lisboa de Almeida |
João Batista Lisboa |
João Casemiro |
José de Oliveira |
José Tomaz Borges |
Miguel lazzetti |
Olívio Junqueira |
SUPLENTES |
Alcyr Menezes da Silva |
Anísio Abelardo Rocha |
Brasilisia de Camargo Barros |
Dionísio Tambelli |
Ernesto Machado |
Francisco Garcia Bittencourt |
João Batista Lima |
Joaquim Antunes Quevedo |
Joaquim Galo Camargo |
Ledo Antonio Rossi |
Lucas Pelagalli |
Manoel Vieira de Camargo |
Michel Nicolau Adum |
Nelson Fiúza |
Pedro de Campos Camargo |
Roque Mota |
Silvio Xavier da Silva |
Wilson Machado |
4ª LEGISLATURA (01/01/1960 - 31/12/1963)
- Detalhes
- Acessos: 2098
TITULARES |
Acácio Pinto da Silveira |
Aldo Luiz Lourenço |
Aniz Boneder |
Antonio Jarbas Veiga de Barros |
Caio Alves Toledo |
Cícero Machado |
Fulgêncio Lisboa de Almeida |
José Coelho de Almeida |
José Tomaz Borges |
Josué Fernandes Pires |
Manuel Vieira de Camargo |
Medardo da Costa Neves |
Olivio Junqueira |
Pedro de Alcântara Kalume |
Simeão José Sobral |
SUPLENTES |
Alcyr Menezes da Silva |
Antonio Abelardo Rocha |
Cícero Serrão |
Décio Jacob Hessel |
Frank Marques |
João Cassemiro |
João Ferraz Fiuza |
Ledo Antonio Rossi |
Lucas Pelagaili |
Miguel Iazetti |
Nelson Fiúza |
Paulo Ribeiro |
Wilson Machado |
3ª LEGISLATURA (01/01/1956 - 31/12/1959)
- Detalhes
- Acessos: 1145
TITULARES |
Aniz Boneder |
Antonio Jarbas Veiga de Barros |
Ari de Campos |
Benedito Coelho de Campos |
Benedito Eugênio dos Santos |
Benedito Rodrigues Filho |
Fulgêncio Lisboa de Almeida |
Gualter Nunes |
José Celso de Melio |
José Coelho de Almeida |
José Tomaz Borges |
Lúcio Amaral Paes |
Manoel Cardoso |
Maria José Paschoal |
Pedro de Campos Camargo |
SUPLENTES |
Artur Avalloni |
Benedito Domiciano Pedroso |
João Ferraz Fiúza |
Martinho Machado |
Medardo da Costa Neves |
Michel Nicolau Adum |
Otoniel Cerqueira Luz |
Página 3 de 4